序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张秀平 | 99% | 9900.0万人民币 |
2 | 左锋 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董金华
|
|
2 |
张秀平
|
|
3 |
左锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-13 | 章程备案 |
无
|
2018-08-10废除旧章程,启用新章程
|
2 | 2018-08-13 | 法定代表人变更 |
赵雷
|
董金华
|
3 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵雷 [退出]
|
董金华 [新增]
|
4 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海义 [退出]
|
赵雷 [新增]
|
5 | 2017-09-30 | 法定代表人变更 |
于海义
|
赵雷
|
6 | 2017-09-30 | 章程备案 |
无
|
2017-09-28废除公司原章程,通过新章程。
|
7 | 2017-09-30 | 住所变更 |
河北省承德市平泉县七沟镇圣佛庙村
|
平泉市七沟镇圣佛庙村
|
8 | 2017-09-30 | 经理备案 |
于海义 [退出]
|
赵雷 [新增]
|
9 | 2017-09-30 | 联络员备案 |
耿雪静 备案手机:*****
|
杨金凤 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秀平 [退出]
|
于海义 [新增]
|