序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张煜钟 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 谢强 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢强
|
|
2 |
张煜鈡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-09 | 章程备案 |
无
|
2022-09-08经营范围变更;党建章程备案。
|
2 | 2015-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆祥 [退出]
|
张煜鈡 [新增]
|
3 | 2015-03-12 | 监事备案 |
孟庆祥 [退出]
|
张煜鈡 [新增]
|
4 | 2015-03-12 | 投资人(股权)变更 |
谢强;孟庆祥; [退出]张煜鈡;
|
谢强;张煜鈡;
|
5 | 2013-06-04 | 其他事项备案 |
企业管理服务,经济与商务信息咨询(不含证券类);会议会展服务,文化艺术交流策划;日用百货、办公用品、机械设备销售。
|
企业管理服务,经济与商务信息咨询(不含证券类);会议会展服务,文化艺术交流策划。
|