序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊兴 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 王庆永 | 25% | 125.0万人民币 |
3 | 王旭东 | 24% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊兴
|
|
2 |
王庆永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-20股东股权
|
2 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
王国军
|
王俊兴
|
3 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国军 [退出]
|
王俊兴 [新增]
|
4 | 2021-07-27 | 投资人(股权)变更 |
王国军 出资 255万人民币; [退出]王庆永 出资 125万人民币;王旭东 出资 120万人民币;
|
王俊兴 出资 255万人民币; [新增]王庆永 出资 125万人民币;王旭东 出资 120万人民币;
|
5 | 2017-01-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
王国军 出资 255万人民币;王庆永 出资 125万人民币;王旭东 出资 120万人民币;
|
王国军 出资 255万人民币;王庆永 出资 125万人民币;王旭东 出资 120万人民币;
|
6 | 2017-01-12 | 章程备案 |
无
|
2016-12-06出资时间
|