序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 寇福明 | 60% | 156.0万人民币 |
2 | 武文军 | 40% | 104.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
寇福明
|
|
2 |
武文军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-11经营范围变更,通过章程修正案。
|
2 | 2018-10-12 | 经营范围变更 |
高低压电器、电线电缆、变压器、机电产品、成套电控设备、电力金具、五金交电、家用电器、矿山电器、通讯设备、电子元器件、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、五金、室内外装饰材料、塑料制品、胶带、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售,设备维修,设备、设施维护,金属结构加工制造;装卸服务,保洁服务;工业盐销售;润滑油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
高低压电器、成套电控设备、电线电缆、变压器、机电产品、电力金具、五金交电、通讯设备、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、塑料制品、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售;工业盐销售;润滑油销售;装卸服务、保洁服务;设备维修;设备、设施维护;金属结构加工制造;灯具加工制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-02-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-22经营范围变更,通过章程修正案。
|
4 | 2018-02-23 | 经营范围变更 |
高低压电器、电线电缆、变压器、机电产品、成套电控设备、电力金具、五金交电、家用电器、矿山电器、通讯设备、电子元器件、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、五金、室内外装饰材料、塑料制品、胶带、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售,设备维修,设备、设施维护,金属结构加工制造;装卸服务,保洁服务;工业盐销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
高低压电器、电线电缆、变压器、机电产品、成套电控设备、电力金具、五金交电、家用电器、矿山电器、通讯设备、电子元器件、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、五金、室内外装饰材料、塑料制品、胶带、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售,设备维修,设备、设施维护,金属结构加工制造;装卸服务,保洁服务;工业盐销售;润滑油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-16变更经营范围
|
6 | 2017-10-22 | 经营范围变更 |
高低压电器、电线电缆、变压器、机电产品、成套电控设备、电力金具、五金交电、家用电器、矿山电器、通讯设备、电子元器件、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、五金、室内外装饰材料、塑料制品、胶带、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售,设备维修,设备、设施维护,金属结构加工制造;装卸服务,保洁服务;煤炭销售;工业盐销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
高低压电器、电线电缆、变压器、机电产品、成套电控设备、电力金具、五金交电、家用电器、矿山电器、通讯设备、电子元器件、机械零件及设备、防爆电器、球团矿、合金材料销售;建筑材料、化工产品(不含危险化学品、有毒品)、钢材、五金、室内外装饰材料、塑料制品、胶带、橡胶制品、办公用品、针纺织品、日用百货销售;铁矿石、铁精粉、石灰、冶金材料、钒钛产品销售,设备维修,设备、设施维护,金属结构加工制造;装卸服务,保洁服务;工业盐销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-12-29 | 住所变更 |
承德双滦区双塔山镇建设街3号304、308号房(仅限办公)
|
河北省承德市双滦区君泰财富广场A-1幢1单元2层1-201、203号房
|
8 | 2016-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-20变更住所。
|
9 | 2016-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔秀军 [退出]
|
寇福明 [新增]
|
10 | 2016-09-02 | 法定代表人变更 |
崔秀军
|
寇福明
|