序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘福权 | 97% | 1940.0万人民币 |
2 | 薛亮 | 3% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛亮
|
|
2 |
刘福权
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
承德铭鸿水利工程建筑有限公司兴隆县分公司
|
薛亮 | 2021-10-20 |
2 |
承德铭鸿水利工程建筑有限公司隆化分公司
|
薛亮 | 2021-09-06 |
3 |
承德铭鸿水利工程建筑有限公司承德县分公司
|
王建 | 2019-04-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-04 | 法定代表人变更 |
刘青松
|
薛亮
|
2 | 2018-12-04 | 联络员备案 |
备案手机:
|
薛亮 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-12-04 | 投资人(股权)变更 |
刘青松 出资 1720万人民币; [退出]刘福权 出资 280万人民币;
|
刘福权 出资 1940( + 592.85714% )万人民币;薛亮 出资 60万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘青松 [退出]
|
薛亮 [新增]
|
5 | 2018-12-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-22公司股东、执行董事(法定代表人)、经理变更,备案章程修正案。
|
6 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-01经营范围变更;章程修正案备案。
|
7 | 2018-11-01 | 经营范围变更 |
在资质证核定的范围内从事建筑工程施工、电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在资质证核定的范围内从事水利水电工程、建筑工程施工、电力工程、土地整理、土石方工程、市政公用工程;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-10-12 | 经营范围变更 |
在资质证核定的范围内从事建筑工程施工。
|
在资质证核定的范围内从事建筑工程施工、电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-10-12 | 投资人(股权)变更 |
刘青松 出资 420万人民币;刘福权 出资 280万人民币;
|
刘青松 出资 1720( + 309.52381% )万人民币;刘福权 出资 280万人民币;
|
10 | 2018-10-12 | 注册资本变更 |
700万人民币
|
2000.000000万人民币( + 185.71429% )
|