序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王广禄 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 杨淑芹 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王广祥
|
|
2 |
杨淑芹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 经营期限 |
2010年4月14日 至 2030年4月13日
|
2010年4月14日 至 长期
|
2 | 2019-01-09 | 法定代表人变更 |
王广禄
|
王广祥
|
3 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王广禄 [退出]
|
王广祥 [新增]
|
4 | 2019-01-09 | 章程备案 |
无
|
2019-01-07公司营业期限、执行董事(法定代表人)、经理变更,备案新章程。
|