序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦成礼 | 99.6% | 996万人民币 |
2 | 焦久义 | 0.1% | 1万人民币 |
3 | 焦春山 | 0.1% | 1万人民币 |
4 | 焦久华 | 0.1% | 1万人民币 |
5 | 焦书园 | 0.1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦成礼
|
|
2 |
焦春山
|
|
3 |
焦久义
|
|
4 |
焦久华
|
|
5 |
焦书园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-05 | 出资成员备案 |
焦久山 出资 54.4万人民币 [退出]焦成瑞 出资 54.4万人民币 [退出]焦成礼 出资 54.8万人民币焦春山 出资 54.4万人民币焦久义 出资 510万人民币焦久华 出资 54.4万人民币焦春录 出资 54.4万人民币 [退出]焦书园 出资 54.4万人民币焦久明 出资 54.4万人民币 [退出]焦国山 出资 54.4万人民币 [退出]
|
焦成礼 出资 996万人民币焦久义 出资 1万人民币焦春山 出资 1万人民币焦久华 出资 1万人民币焦书园 出资 1万人民币
|
2 | 2022-01-05 | 章程备案 |
无
|
2022-01-05备案新章程。
|
3 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
焦久义
|
焦成礼
|
4 | 2020-03-31 | 章程备案 |
无
|
2020-03-16备案新章程。
|
5 | 2018-04-27 | 财务负责人 |
孙伟研 ***
|
丁泽华 ***
|