序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 负责人变更 |
王青 [退出]
|
杨延波 [新增]
|
2 | 2018-03-16 | 负责人变更 |
米学贵 [退出]
|
王青 [新增]
|
3 | 2018-03-16 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘佳宁 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-03-16 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;短期健康保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。
|
凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务;代理保险机构办理有关业务;国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2014-02-21 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。
|
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;短期健康保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。
|
6 | 2009-07-16 | 市场主体类型变更 |
2130
|
2200
|
7 | 2009-07-16 | 其他事项备案 |
任宝林
|
米学贵
|