序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳大陆激光集团有限公司 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 承德万通机械设备制造有限公司 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董侠
|
|
2 |
段新华
|
|
3 |
刘国栋
|
|
4 |
张建勇
|
|
5 |
郇梅
|
|
6 |
张九年
|
|
7 |
赵越
|
|
8 |
王为一
|
|
9 |
陈小涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 财务负责人 |
刘雅丽 ***
|
王文成 ***
|
2 | 2017-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈小涛王为一赵越 [退出]
|
王为一陈小涛
|
3 | 2017-05-26 | 监事备案 |
陈小涛王为一赵越 [退出]
|
王为一陈小涛
|
4 | 2017-05-26 | 经营范围变更 |
激光产品制造、研****;激光技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
激光产品制造、研****;激光技术服务、轧辊激光表面处理;轧辊销售;机械设备制造;金属结构件制作、安装、维修、销售;铸件加工、销售及维修服务;电机修理;电器维修、安装服务、铁合金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-22经营范围变更;备案章程修正案。
|
6 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵越李青山 [退出]刘雅丽 [退出]
|
王为一 [新增]陈小涛 [新增]赵越
|
7 | 2016-09-01 | 监事备案 |
赵越李青山 [退出]刘雅丽 [退出]
|
王为一 [新增]陈小涛 [新增]赵越
|
8 | 2016-09-01 | 财务负责人 |
|
刘雅丽
|
9 | 2016-09-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
夏春华 备案手机:*****
|