序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷英杰 | 60% | 1200万人民币 |
2 | 谷剑 | 40% | 800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晨曦
|
|
2 |
王伟男
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-06住所
|
2 | 2021-11-12 | 地址变更 |
承德双桥区普乐路18号
|
承德市开****区京承公路西侧承德金都绿洲饮食文化有限公司三楼(仅限办公)
|
3 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷英杰 [退出]
|
李晨曦 [新增]
|
4 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂贤 [退出]
|
李晨曦 [新增]
|
5 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷剑 [退出]
|
王伟男 [新增]
|
6 | 2019-09-30 | 章程备案 |
无
|
2019-09-20公司执行董事(法定代表人)、监事、经理变更,备案新章程。
|
7 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
李桂贤
|
李晨曦
|
8 | 2017-07-27 | 投资人(股权)变更 |
谷英杰 出资 450万人民币;谷剑 出资 50万人民币;
|
谷英杰 出资 1200( + 166.66667% )万人民币;谷剑 出资 800( + 1500% )万人民币;
|
9 | 2017-07-27 | 注册资本(金)变更 |
500万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
10 | 2017-07-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-26公司注册资本变更,备案公司章程修正案。
|