序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭亚芝 | 50% | 10万人民币 |
2 | 孙文越 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭亚芝
|
|
2 |
孙文越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:郭亚芝;成员:孙文越;
|
2 | 2016-07-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:郭亚芝;成员:孙文越;
|
3 | 2016-07-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭亚芝 备案手机:*****
|
4 | 2014-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘显珲 [退出]
|
郭亚芝 [新增]
|
5 | 2014-05-12 | 法定代表人变更 |
刘显珲
|
郭亚芝
|
6 | 2014-05-12 | 董事备案 |
刘显珲 [退出]
|
郭亚芝 [新增]
|
7 | 2014-05-12 | 投资人(股权)变更 |
刘显珲; [退出]孙文越;
|
郭亚芝; [新增]孙文越;
|
8 | 2014-05-12 | 经理备案 |
刘显珲 [退出]
|
郭亚芝 [新增]
|
9 | 2014-05-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-05-09股东、法定代表人变更后备案章程修正案
|
10 | 2014-03-31 | 章程备案 |
无
|
2014-03-31经营范围
|