序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滦平农牧集团有限公司 | 76.92308% | 500.0万人民币 |
2 | 黄保军 | 23.07692% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄保军
|
|
2 |
高丽君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 投资人(股权)变更 |
林相霞 出资 150万人民币; [退出]李海学 出资 500万人民币; [退出]
|
滦平农牧集团有限公司 出资 500万人民币; [新增]黄保军 出资 150万人民币; [新增]
|
2 | 2020-06-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2020-06-01 | 经营期限 |
2010年7月12日 至 2020年7月12日
|
2010年7月12日 至 长期
|
4 | 2020-06-01 | 章程备案 |
无
|
2020-06-01备案新章程。
|
5 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林相霞 [退出]
|
高丽君 [新增]
|
6 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
高丽君 *** 备案手机:***
|
黄保军 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海学 [退出]
|
黄保军 [新增]
|
8 | 2020-06-01 | 法定代表人变更 |
李海学
|
黄保军
|
9 | 2017-10-18 | 财务负责人 |
|
高丽君
|
10 | 2017-10-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高丽君 备案手机:*****
|