序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀荣 | 10% | 5.0万人民币 |
2 | 刘宝峰 | 10% | 5.0万人民币 |
3 | 王树申 | 10% | 5.0万人民币 |
4 | 李树双 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 杨俊丰 | 10% | 5.0万人民币 |
6 | 赵永信 | 10% | 5.0万人民币 |
7 | 靳海林 | 10% | 5.0万人民币 |
8 | 李庆政 | 10% | 5.0万人民币 |
9 | 马九旭 | 10% | 5.0万人民币 |
10 | 庞向星 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宝峰
|
|
2 |
靳海林
|
|
3 |
庞向星
|
|
4 |
杨俊峰
|
|
5 |
马九旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-01 | 经营范围变更 |
电机、水泵制造、修理、销售;农机具制造、销售
|
电机、水泵制造、修理、销售;农机具制造、销售
|
2 | 2017-11-01 | 财务负责人 |
|
李秀荣
|
3 | 2017-11-01 | 住所变更 |
平泉县平泉镇榆洲路
|
平泉市平泉镇榆洲路
|
4 | 2017-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-31修改住所,通过章程修正案
|
5 | 2013-09-06 | 法定代表人变更 |
刘宝峰
|
刘宝峰
|
6 | 2013-09-06 | 法定代表人变更 |
朱怀春
|
刘宝峰
|
7 | 2012-08-16 | 法定代表人变更 |
李树双
|
朱怀春
|
8 | 2009-07-15 | 经营期限 |
2003-04-04,2009-04-02
|
2003-04-04,2023-04-03
|
9 | 2006-05-22 | 经营期限 |
2003-04-04,2006-04-03
|
2003-04-04,2009-04-02
|
10 | 2006-05-22 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***6001,靳海林,5.0,***8001,李树双,5.0,***3001,王树申,5.0,***9001,杨俊丰,5.0,***2001,李庆政,5.0,***4001,庞向星,5.0,***5010,李秀荣,5.0,***3001,金丰友,5.0,1326247
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***8001( + 33.32778% ),李树双,5.0,***3001,王树申,5.0,***9001,杨俊丰,5.0,***2001,李庆政,5.0,***4001,庞向星,5.0,***5010,李秀荣,5.0,***5001,刘宝峰,5.0,***0001,马九旭,5.0,1326245
|