序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京碧桂园德盛置业****展有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金承旭
|
|
2 |
刘澍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
何晓镭
|
金承旭
|
2 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何晓镭 [退出]
|
金承旭 [新增]
|
3 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王常建 [退出]
|
刘澍 [新增]
|
4 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁国洪 [退出]
|
何晓镭 [新增]
|
5 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曲胜达 [退出]
|
王常建 [新增]
|
6 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 |
梁国洪
|
何晓镭
|
7 | 2019-11-15 | 法定代表人变更 |
高波涛
|
梁国洪
|
8 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高波涛 [退出]
|
梁国洪 [新增]
|
9 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨俊 [退出]
|
曲胜达 [新增]
|
10 | 2019-01-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-30住所变更,章程修正案备案。
|