序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马镇文旅集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李鹏
|
|
2 |
王晓敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾燕 [退出]
|
王晓敏 [新增]
|
2 | 2022-05-07 | 财务负责人 |
王晓敏 ***
|
肖楠 ***
|
3 | 2022-05-07 | 联络员备案 |
张铁军 *** 备案手机:***
|
白亚辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-24 | 经营范围变更 |
在资质许可范围内从事房地产开****经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在资质许可范围内从事房地产开****经营。房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-01-16 | 章程备案 |
无
|
2020-01-13股东名称变更,章程备案。
|
6 | 2020-01-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
马镇旅游开****有限公司;
|
马镇文旅集团有限公司; [名称变更]
|
7 | 2020-01-16 | 投资人(股权)变更 |
马镇旅游开****有限公司 出资 5000万人民币;
|
马镇文旅集团有限公司 出资 5000.000000万人民币; [名称变更]
|
8 | 2019-03-14 | 投资人(股权)变更 |
丰控集团有限公司 出资 5000万人民币; [退出]
|
马镇旅游开****有限公司 出资 5000.000000万人民币; [新增]
|
9 | 2019-03-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
丰控集团有限公司; [退出]
|
马镇旅游开****有限公司; [新增]
|
10 | 2019-03-14 | 章程备案 |
无
|
2019-03-12股东变更,章程备案。
|