序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 承德剑峰矿业集团有限公司 | 4.64368% | 903.474万人民币 |
2 | 承德京城矿业集团有限公司 | 4.57332% | 889.785万人民币 |
3 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4.57332% | 889.785万人民币 |
4 | 宽城恒泰矿业集团有限公司 | 4.57332% | 889.785万人民币 |
5 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 4.57332% | 889.785万人民币 |
6 | 宽城盛泰工贸集团有限公司 | 1.40717% | 273.78万人民币 |
7 | 承德六禄工贸有限公司 | 1.40717% | 273.78万人民币 |
8 | 宽城福林矿业有限责任公司 | 1.40717% | 273.78万人民币 |
9 | 宽城满族自治县学军矿业有限责任公司 | 1.40717% | 273.78万人民币 |
10 | 宽城鑫泽矿业有限公司 | 1.05538% | 205.335万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯军民
|
|
2 |
陈力民
|
|
3 |
董文正
|
|
4 |
谷英杰
|
|
5 |
孙兆海
|
|
6 |
杨立军
|
|
7 |
刘文涛
|
|
8 |
王艳丽
|
|
9 |
翁笠民
|
|
10 |
赵振宝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司东大地支行
|
朱占利 | 2013-03-05 |
2 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司环城路分理处
|
田晓东 | 2013-03-05 |
3 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司山家湾子支行
|
于佳伟 | 2013-03-05 |
4 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司塌山支行
|
司维军 | 2013-03-05 |
5 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司苇子沟支行
|
张国航 | 2013-03-05 |
6 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司板城支行
|
张磊 | 2013-03-05 |
7 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司孟子岭支行
|
梁文华 | 2013-03-05 |
8 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司缸窑沟支行
|
田晓东 | 2013-03-05 |
9 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司化皮溜子支行
|
马海锋 | 2013-03-05 |
10 |
河北宽城农村商业银行股份有限公司沙窝店分理处
|
赵亚新 | 2013-03-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 注册资本变更 |
16935.9931万人民币
|
32597.520000万人民币( + 92.47481% )
|
2 | 2021-09-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-10经营范围变更、注册资本变更
|
3 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷英杰宋成河 [退出]苗彦龙冯军民赵振宝高立君董文正刘文涛孙兆海陈力民杨志国王艳丽翁笠民
|
王艳丽刘文涛孙兆海高立君杨立军 [新增]杨志国陈力民董文正翁笠民苗彦龙冯军民谷英杰赵振宝
|
4 | 2021-09-24 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡、信用卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵振宝董文正宋成河杨志国孟宪峰 [退出]孙兆海谷英杰翁笠民郭民 [退出]陈力民张春敏 [退出]
|
王艳丽 [新增]冯军民 [新增]谷英杰陈力民翁笠民杨志国董文正孙兆海宋成河赵振宝苗彦龙 [新增]刘文涛 [新增]高立君 [新增]
|
6 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
孟宪峰
|
冯军民
|
7 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭民 [退出]
|
苗彦龙 [新增]
|
8 | 2020-12-31 | 章程备案 |
无
|
2020-12-01董事会13人,增加党委部分
|
9 | 2020-12-31 | 联络员备案 |
王宪国 *** 备案手机:***
|
陈晨 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许俊青刘凤玉于东海 [退出]莫成勇强占伟 [退出]
|
刘凤玉莫成勇姚斌 [新增]袁瑞明 [新增]许俊青
|