序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨洪志 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨洪志
|
|
2 |
徐国辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
辛东亮
|
杨洪志
|
2 | 2021-09-24 | 投资人(股权)变更 |
辛东亮 出资 1000万人民币; [退出]
|
杨洪志 出资 1000万人民币; [新增]
|
3 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辛东亮 [退出]
|
杨洪志 [新增]
|
4 | 2021-09-24 | 联络员备案 |
辛东亮 *** 备案手机:***
|
杨洪志 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-09-24 | 章程备案 |
无
|
2021-09-03股东、法定代表人变更,执行董事、经理、联络员、章程备案。
|
6 | 2020-06-16 | 经营范围变更 |
凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事餐饮服务;餐饮企业管理服务;清洁服务;厨房及卫生间用具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 |
辛东亮 出资 3万人民币;
|
辛东亮 出资 1000( + 33233.33333% )万人民币;
|
8 | 2020-06-16 | 注册资本变更 |
3万人民币
|
1000.000000万人民币( + 33233.33333% )
|
9 | 2020-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-15经营范围、注册资本变更,章程修正案备案
|
10 | 2019-11-21 | 章程备案 |
无
|
2019-11-15股东变更,联络员备案, 章程备案 。
|