序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 负责人变更 |
徐剑锐 [退出]
|
韩语 [新增]
|
2 | 2020-04-09 | 负责人变更 |
郭小蕾 [退出]
|
徐剑锐 [新增]
|
3 | 2016-06-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱仕勤 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-13 | 负责人变更 |
李新刚 [退出]
|
郭小蕾 [新增]
|
5 | 2016-06-13 | 财务负责人 |
|
孙树明
|
6 | 2014-12-04 | 经营场所变更 |
兴隆县兴隆镇中兴路(中兴商厦一楼)
|
河北省承德市兴隆县兴隆镇兴开街路南兴隆县鑫兴综合市场一楼底商
|
7 | 2014-12-04 | 经营范围变更 |
按金融许可证核定的业务范围从事经营***
|
按金融许可证核定的业务范围从事经营***
|