序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨安平 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 赵振宇 | 40% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵振宇
|
|
2 |
杨安平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 投资人(股权)变更 |
于海洋 出资 2000万人民币; [退出]杨安平 出资 3000万人民币;
|
赵振宇 出资 2000万人民币; [新增]杨安平 出资 3000万人民币;
|
2 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海洋 [退出]
|
杨安平 [新增]
|
3 | 2021-11-03 | 经营范围变更 |
稻谷种植。豆类、油料和薯类种植。蔬菜、食用菌及园艺作物种植。草种植及割草。水果种植。林木育种和育苗。农副食品加工业。中草药种植(限制品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
谷物种植。豆类、油料和薯类种植。蔬菜、食用菌及园艺作物种植。草种植及割草。水果种植。林木育种和育苗。农副食品加工业。中草药种植(限制品除外)。牲畜饲养及销售。家禽饲养及销售。仓储服务。农、林、牧、渔专业及辅助性活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晶 [退出]
|
赵振宇 [新增]
|
5 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
张晶
|
赵振宇
|
6 | 2020-11-13 | 章程备案 |
无
|
2020-11-13股东
|
7 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张旭 [退出]
|
张晶 [新增]
|
8 | 2020-11-13 | 投资人(股权)变更 |
于海洋 出资 2000万人民币;张旭 出资 3000万人民币; [退出]
|
于海洋 出资 2000万人民币;杨安平 出资 3000万人民币; [新增]
|
9 | 2020-06-15 | 章程备案 |
无
|
2020-06-12法人变更
|
10 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张旭 [退出]
|
张晶 [新增]
|