序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郇青梅 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郇青梅
|
|
2 |
吴春丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕银 [退出]
|
吴春丽 [新增]
|
2 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申明玉 [退出]
|
吕银 [新增]
|
3 | 2021-10-11 | 投资人(股权)变更 |
吕银 出资 50万人民币; [退出]
|
郇青梅 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2021-10-11 | 法定代表人变更 |
吕银
|
郇青梅
|
5 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕银 [退出]
|
郇青梅 [新增]
|
6 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于丰 [退出]
|
申明玉 [新增]
|
7 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-02变更监事,变更股权,变更企业类型
|
8 | 2021-07-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2021-07-02 | 投资人(股权)变更 |
吕银 出资 45万人民币;于丰 出资 5万人民币; [退出]
|
吕银 出资 50( + 11.11111% )万人民币;
|
10 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
吕银 出资 5万人民币;王秀艳 出资 5万人民币; [退出]左显强 出资 5万人民币; [退出]修国宪 出资 5万人民币; [退出]曹振龙 出资 5万人民币; [退出]魏喜峰 出资 10万人民币; [退出]徐明友 出资 5万人民币; [退出]吴化军 出资 5万人民币; [退出]于丰 出资 5万人民币;
|
吕银 出资 45( + 800% )万人民币;于丰 出资 5万人民币;
|