序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙殿全 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 何金福 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙殿全
|
|
2 |
何金福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:孙殿全;成员:何金福;
|
2 | 2018-04-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:孙殿全;成员:何金福;
|
3 | 2012-10-26 | 经营期限 |
2002-12-04,2012-11-25
|
2002-12-04,2022-11-25
|
4 | 2009-05-07 | 注册资本变更 |
800.0
|
1000( + 25% )
|
5 | 2009-05-07 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***4003,何金福,100.0,***1151,孙殿全,700.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***1151( - 71.24657% ),孙殿全,900.0,***4003,何金福,100.0
|
6 | 2008-04-14 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***4003,何金福,12.0,***1151,孙殿全,488.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***4003,何金福,100.0,***1151,孙殿全,700.0
|
7 | 2008-04-14 | 注册资本变更 |
500.0
|
800.0000( + 60% )
|
8 | 2005-08-25 | 地址变更 |
平泉县平泉镇市场北路
|
平泉县平泉镇兴林街
|
9 | 2004-11-23 | 法定代表人变更 |
陈德军
|
孙殿全
|
10 | 2004-11-23 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***7101,陈德军,245.0,***1151,孙殿全,243.0,***4003,何金福,12.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***1151( - 83.79102% ),孙殿全,488.0,***4003,何金福,12.0
|