序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘爱云 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘爱云
|
|
2 |
姜继新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-12-03 | 章程备案 |
无
|
2020-12-01变更公司股权,公司原股东李佳宇(***)将其在公司股权25万元,全部转让给刘爱云(***);免去李佳宇在公司监事职务,聘任姜继新为公司监事,变更公司类型;废止公司原章程,制定并通过公司新章程。
|
3 | 2020-12-03 | 投资人(股权)变更 |
刘爱云 出资 25万人民币;李佳宇 出资 25万人民币; [退出]
|
刘爱云 出资 50( + 100% )万人民币;
|
4 | 2020-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李佳宇 [退出]
|
姜继新 [新增]
|
5 | 2019-12-24 | 投资人(股权)变更 |
吴亚楠 出资 25万人民币; [退出]李佳宇 出资 25万人民币;
|
刘爱云 出资 25万人民币; [新增]李佳宇 出资 25万人民币;
|
6 | 2019-12-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-18公司股东吴亚楠将其股权25万元人民币全部转让给刘爱云,公司监事由吴亚楠变更为李佳宇,修改公司章程。
|
7 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴亚楠 [退出]
|
李佳宇 [新增]
|