序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡翠翠 | 350.0万人民币 | |
2 | 于明辉 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡翠翠
|
|
2 |
胡婷婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于明辉 [退出]
|
胡翠翠 [新增]
|
2 | 2022-07-12 | 法定代表人变更 |
于明辉
|
胡翠翠
|
3 | 2022-07-12 | 投资人(股权)变更 |
胡翠翠 出资 300万人民币;于凯章 出资 350万人民币; [退出]于明辉 出资 350万人民币;
|
胡翠翠 出资 650( + 116.66667% )万人民币;于明辉 出资 350万人民币;
|
4 | 2022-07-12 | 章程备案 |
无
|
2022-06-30章程备案
|
5 | 2021-09-07 | 投资人(股权)变更 |
胡翠翠 出资 300万人民币;于凯章 出资 700万人民币;
|
胡翠翠 出资 300万人民币;于凯章 出资 350( - 50% )万人民币;于明辉 出资 350万人民币; [新增]
|
6 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-07新章程备案。
|
7 | 2019-05-07 | 章程备案 |
无
|
2019-05-05章程备案
|
8 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡翠翠 [退出]
|
于明辉 [新增]
|
9 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡婷婷
|
胡婷婷
|
10 | 2019-05-07 | 法定代表人变更 |
胡翠翠
|
于明辉
|