序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 经营范围变更 |
按金融许可证核定范围从事经营。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;代理****行、代理兑付政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2020-09-27 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
3 | 2019-02-26 | 负责人变更 |
王艳红 [退出]
|
吴英 [新增]
|
4 | 2017-08-14 | 负责人变更 |
刘小民 [退出]
|
王艳红 [新增]
|
5 | 2016-04-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱锋伟 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-07 | 负责人变更 |
孙启良 [退出]
|
刘小民 [新增]
|