序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 承德矿业集团有限责任公司 | 51% | 132.6万人民币 |
2 | 河北华勘资环勘测有限公司 | 49% | 127.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任玉成
|
|
2 |
王玉和
|
|
3 |
杨瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦昌玉 [退出]
|
杨瑞 [新增]
|
2 | 2019-12-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-11注册资本(金)变更、股东或股份****起人改变姓名或名称变更,章程修正案备案。
|
3 | 2019-12-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
承德华勘五一四队地质勘探有限公司; [退出]承德矿业集团有限责任公司;
|
河北华勘资环勘测有限公司; [新增]承德矿业集团有限责任公司;
|
4 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
承德华勘五一四队地质勘探有限公司 出资 49万人民币; [退出]承德矿业集团有限责任公司 出资 51万人民币;
|
河北华勘资环勘测有限公司 出资 127.4万人民币; [新增]承德矿业集团有限责任公司 出资 132.6( + 160% )万人民币;
|
5 | 2019-12-18 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
260.000000万人民币( + 160% )
|
6 | 2016-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔兴平 [退出]
|
任玉成 [新增]
|
7 | 2016-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于明东 [退出]
|
王玉和 [新增]
|
8 | 2016-12-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
聂文渊 备案手机:*****
|
9 | 2016-12-05 | 董事备案 |
崔兴平 [退出]
|
任玉成 [新增]
|
10 | 2016-12-05 | 监事备案 |
于明东 [退出]
|
王玉和 [新增]
|