序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 负责人变更 |
王卫强 [退出]
|
高兴华 [新增]
|
2 | 2018-07-25 | 负责人变更 |
薛相华 [退出]
|
王卫强 [新增]
|
3 | 2018-07-25 | 联络员备案 |
迟玉荣 *** 备案手机:***
|
王金烨 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-07-25 | 财务负责人 |
迟玉荣 ***
|
王金烨 ***
|
5 | 2016-07-07 | 财务负责人 |
|
迟玉荣
|
6 | 2016-07-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
迟玉荣 备案手机:*****
|
7 | 2015-05-22 | 负责人变更 |
张金国 [退出]
|
薛相华 [新增]
|