序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
王广林 [退出]
|
杨海民 [新增]
|
2 | 2017-09-15 | 联络员备案 |
姚子玉 备案手机:*****
|
王广林 备案手机:*****
|
3 | 2017-09-15 | 负责人变更 |
姚子玉 [退出]
|
王广林 [新增]
|
4 | 2016-06-28 | 负责人变更 |
王洪军 [退出]
|
姚子玉 [新增]
|
5 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
姚子玉 备案手机:*****
|
6 | 2014-03-27 | 经营范围变更 |
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。***
|
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。***
|