序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 负责人变更 |
王明利 [退出]
|
赵海东 [新增]
|
2 | 2020-09-27 | 联络员备案 |
王明利 *** 备案手机:***
|
赵海东 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-09-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王明利 备案手机:*****
|
4 | 2017-09-08 | 负责人变更 |
王卫民 [退出]
|
王明利 [新增]
|
5 | 2016-07-05 | 财务负责人 |
王明利
|
王明利
|
6 | 2015-05-20 | 负责人变更 |
刘爱民 [退出]
|
王卫民 [新增]
|