序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刁立成 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朴俊鑫
|
|
2 |
刁立成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
何强
|
朴俊鑫
|
2 | 2022-03-04 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
3 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何强 [退出]
|
朴俊鑫 [新增]
|
4 | 2022-03-04 | 章程备案 |
无
|
2022-03-04法定代表人 、 注册资本变更;董事、经理、章程备案
|
5 | 2022-03-04 | 投资人(股权)变更 |
刁立成 出资 50万人民币;
|
刁立成 出资 500( + 900% )万人民币;
|
6 | 2019-06-11 | 经营期限 |
2003年10月21日 至 2023年10月20日
|
2003年10月21日 至 长期
|
7 | 2019-06-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2019-06-11 | 投资人(股权)变更 |
黄岚 出资 25万人民币; [退出]孙晓路 出资 25万人民币; [退出]
|
刁立成 出资 50万人民币; [新增]
|
9 | 2019-06-11 | 法定代表人变更 |
黄岚
|
何强
|
10 | 2019-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄岚 [退出]
|
何强 [新增]
|