序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丰宁源宏矿业集团有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 尚楠 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尚楠
|
|
2 |
尚宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 投资人(股权)变更 |
丰宁源宏矿业集团有限公司 出资 510万人民币;王白石 出资 490万人民币; [退出]
|
丰宁源宏矿业集团有限公司 出资 510万人民币;尚楠 出资 490万人民币; [新增]
|
2 | 2021-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王白石 [退出]
|
尚楠 [新增]
|
3 | 2021-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马明春 [退出]
|
尚宇 [新增]
|
4 | 2021-07-07 | 章程备案 |
无
|
2021-07-07变更股权,变更执行董事(法定代表人),变更经理,变更监事
|
5 | 2021-07-07 | 法定代表人变更 |
王白石
|
尚楠
|
6 | 2018-06-25 | 章程备案 |
无
|
2018-06-19股东、法定代表人变更。
|
7 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴志明 [退出]
|
王白石 [新增]
|
8 | 2018-06-25 | 投资人(股权)变更 |
丰宁源宏矿业集团有限公司 出资 510万人民币;吴志明 出资 490万人民币; [退出]
|
丰宁源宏矿业集团有限公司 出资 510万人民币;王白石 出资 490万人民币; [新增]
|
9 | 2018-06-25 | 法定代表人变更 |
吴志明
|
王白石
|
10 | 2018-03-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
丰宁源宏矿业集团有限公司;吴凤志; [退出]
|
丰宁源宏矿业集团有限公司;吴志明; [新增]
|