序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋显军 | 80% | 4000万人民币 |
2 | 刘秀双 | 20% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋显军
|
|
2 |
刘秀双
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-10 | 清算组备案 |
无
|
负责人:宋显军;成员:刘秀双;
|
2 | 2015-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋秋荣 [退出]
|
刘秀双 [新增]
|
3 | 2015-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙怀文 [退出]
|
宋显军 [新增]
|
4 | 2015-10-08 | 董事备案 |
孙怀文 [退出]
|
宋显军 [新增]
|
5 | 2015-10-08 | 经营范围变更 |
煤炭批****经营;钢材、铁粉购销(煤炭经营资格证有效期至2015年7月2日)**
|
钢材、装饰材料、金属制品、不锈钢制品、电线电缆、防水材料、五金建材销售;铝塑门窗销售及安装***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-10-08 | 章程备案 |
无
|
2015-10-01名称变更,股权变更,注册资本变更,法定代表人变更,经营范围变更,执行董事备案,经理备案,监事备案,章程备案。
|
7 | 2015-10-08 | 注册资本(金)变更 |
500万人民币
|
5000.0000万人民币( + 900% )
|
8 | 2015-10-08 | 经理备案 |
孙怀文 [退出]
|
宋显军 [新增]
|
9 | 2015-10-08 | 监事备案 |
蒋秋荣 [退出]
|
刘秀双 [新增]
|
10 | 2015-10-08 | 联络员备案 |
|
刘艳侠
|