序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪枝良 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪枝良
|
|
2 |
王素兰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
承德市宇航水暖有限公司长兴分公司
|
乔耀兴 | 2011-08-29 |
2 |
承德市宇航水暖有限公司兴利装饰材料分公司
|
蔡银来 | 2007-03-19 |
3 |
承德市宇航水暖有限公司兴益分公司
|
蓝志军 | 2006-10-31 |
4 |
承德市宇航水暖有限公司狮子沟分公司
|
于洋洋 | 2006-07-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 经营期限 |
2006年5月11日 至 2021年5月10日
|
2006年5月11日 至 长期
|
2 | 2021-04-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-08营业期限变更、章程修正案备案。
|
3 | 2016-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李爱珠 [退出]
|
王素兰 [新增]
|
4 | 2016-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蓝志军 [退出]
|
洪枝良 [新增]
|
5 | 2016-05-30 | 法定代表人变更 |
蓝志军
|
洪枝良
|
6 | 2016-05-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李爱珠 出资 1.5万人民币;蓝志军 出资 1.5万人民币;
|
洪枝良 出资 3万人民币;
|
7 | 2016-05-30 | 投资人(股权)变更 |
蓝志军; [退出]李爱珠; [退出]
|
洪枝良; [新增]
|
8 | 2016-05-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-05-30 | 监事备案 |
李爱珠 [退出]
|
王素兰 [新增]
|
10 | 2016-05-30 | 董事备案 |
蓝志军 [退出]
|
洪枝良 [新增]
|