序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许淑文 | 70% | 35万人民币 |
2 | 石岩 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵哲
|
|
2 |
许淑文
|
|
3 |
石岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-28 | 财务负责人 |
|
郭秀红
|
2 | 2016-04-28 | 联络员备案 |
|
郭秀红 备案手机:*****
|
3 | 2015-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
石岩 [新增]
|
4 | 2015-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
许淑文 [新增]
|
5 | 2015-06-23 | 经理备案 |
|
许淑文 [新增]
|
6 | 2015-06-23 | 经营范围变更 |
|
工程机械及配件、轮胎、五金机电产品、化工产品(不含危毒品)、电器设备销售,工程机械设备租赁服务。****
|
7 | 2015-06-23 | 监事备案 |
|
石岩 [新增]
|
8 | 2015-06-23 | 投资人(股权)变更 |
|
石岩; [新增]许淑文; [新增]
|
9 | 2015-06-23 | 章程备案 |
|
2015-06-05原章程废止,制定新章程。
|
10 | 2011-08-03 | 地址变更 |
|
承德双滦区双塔山镇单塔子村承德晨阳汽配城D区2栋14、15号
|