序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范云飞 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 袁国芬 | 40% | 20.0万人民币 |
3 | 于晓梅 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范云飞
|
|
2 |
于晓梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
范军建
|
2 | 2017-12-20 | 联络员备案 |
|
范军建 备案手机:*****
|
3 | 2011-03-29 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,范云飞,20.0( - 73.68421% ),***,袁国芬,20.0,***,于晓梅,10.0
|
4 | 2011-03-29 | 法定代表人变更 |
|
范云飞
|
5 | 2010-05-04 | 其他事项备案 |
|
铅、锌、银选矿、购销**
|
6 | 2008-06-04 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:***76( + 442.85714% ),滦平建龙矿业有限公司,30.0,自然人股东:***,范云飞,20.0
|