序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于利峰 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 杜春 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周金国
|
|
2 |
杜春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
于利峰
|
周金国
|
2 | 2019-09-24 | 章程备案 |
无
|
2019-09-24废除旧章程,启用新章程
|
3 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于利峰 [退出]
|
周金国 [新增]
|
4 | 2019-02-25 | 章程备案 |
无
|
2019-02-24废除旧章程,通过新章程。
|
5 | 2017-11-29 | 财务负责人 |
|
于利峰
|
6 | 2017-11-29 | 名称变更 |
平泉县津银炉料有限公司
|
平泉市津银炉料有限公司
|
7 | 2017-11-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-29修改名称、住所,通过章程修正案
|
8 | 2017-11-29 | 住所变更 |
平泉县党坝镇大吉口村
|
平泉市党坝镇大吉口村
|