序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐金才 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐金才
|
|
2 |
褚淑玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 章程备案 |
无
|
2022-08-20法定代表人变更,执行董事变更,经理变更。
|
2 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐金才 [退出]
|
边航 [新增]
|
3 | 2022-08-23 | 投资人(股权)变更 |
徐金才 出资 500万人民币; [退出]
|
边航 出资 500万人民币; [新增]
|
4 | 2022-08-23 | 法定代表人变更 |
徐金才
|
边航
|
5 | 2020-11-20 | 章程备案 |
无
|
2020-11-16变更股权
|
6 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙正飞 [退出]
|
徐金才 [新增]
|
7 | 2020-11-20 | 投资人(股权)变更 |
龙正飞 出资 500万人民币; [退出]
|
徐金才 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
龙正飞
|
徐金才
|
9 | 2020-09-03 | 财务负责人 |
徐晶晶 ***
|
边航 ***
|
10 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙正飞 [退出]
|
褚淑玲 [新增]
|