序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李静霞 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 程龙 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李静霞
|
|
2 |
程龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘桂军 [退出]
|
李静霞 [新增]
|
2 | 2019-07-19 | 法定代表人变更 |
刘桂军
|
李静霞
|
3 | 2019-03-25 | 法定代表人变更 |
李静霞
|
刘桂军
|
4 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静霞 [退出]
|
刘桂军 [新增]
|
5 | 2018-06-29 | 财务负责人 |
邓慧 ***
|
李静霞 ***
|
6 | 2018-06-29 | 法定代表人变更 |
邓慧
|
李静霞
|
7 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
邓慧 *** 备案手机:***
|
李静霞 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
程龙;邓慧; [退出]
|
程龙;李静霞; [新增]
|
9 | 2018-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓慧 [退出]
|
程龙 [新增]
|
10 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
杨明
|
邓慧
|