序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘显朋 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文源
|
|
2 |
杨树彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨树彬
|
杨树彬
|
2 | 2019-02-20 | 法定代表人变更 |
刘显朋
|
王文源
|
3 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘显朋 [退出]
|
王文源 [新增]
|
4 | 2016-09-23 | 章程备案 |
无
|
2016-09-18股东辛欣将持有的120万元股权转让给刘显朋,全部实缴到位,到位时间2013.11.28
|
5 | 2016-09-23 | 投资人(股权)变更 |
辛欣; [退出]刘显朋;
|
刘显朋;
|
6 | 2016-09-23 | 财务负责人 |
|
吕凤芹
|
7 | 2016-09-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱广辉 备案手机:*****
|
8 | 2016-09-23 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘显朋 出资 80万人民币;辛欣 出资 120万人民币;
|
刘显朋 出资 200万人民币;
|
9 | 2016-09-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2014-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辛欣 [退出]
|
刘显朋 [新增]
|