序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王浩阁 | 40% | 40万人民币 |
2 | 王浩强 | 15% | 15万人民币 |
3 | 郭立芬 | 15% | 15万人民币 |
4 | 王成国 | 15% | 15万人民币 |
5 | 刘彦强 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彦强
|
|
2 |
王浩阁
|
|
3 |
王成国
|
|
4 |
郭立芬
|
|
5 |
王浩强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 联络员备案 |
刘彦强 *** 备案手机:***
|
王成龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-03 | 财务负责人 |
王浩阁 ***
|
王成国 ***
|
3 | 2022-03-03 | 法定代表人变更 |
刘彦强
|
王浩强
|
4 | 2022-03-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-02变更合作社理事长为王浩强,修改章程相应条款。
|
5 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
王浩阁 *** 备案手机:***
|
刘彦强 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-06变更合作社法定代表人,免去王浩阁在合作社理事长(法定代表人)职务,选举刘彦强为合作社新理事长(法定代表人);修改合作社章程。
|
7 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
王浩阁
|
刘彦强
|