序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于磊 | 100% | 40.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-09 | 财务负责人 |
|
于磊
|
2 | 2016-11-09 | 联络员备案 |
|
于磊 备案手机:*****
|
3 | 2011-04-27 | 其他事项备案 |
|
于磊
|
4 | 2011-04-27 | 其他事项备案 |
|
互联网上网服务
|
5 | 2008-08-04 | 其他事项备案 |
|
互联网上网服务;预包装食品零售,散装食品零售(卫生许可证有效期至2012年7月13日)
|
6 | 2008-08-04 | 其他事项备案 |
|
那士宏
|