序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 负责人变更 |
田文卿 [退出]
|
李文超 [新增]
|
2 | 2019-09-09 | 负责人变更 |
孟庆煜 [退出]
|
田文卿 [新增]
|
3 | 2016-05-12 | 联络员备案 |
备案手机:
|
鞠学敬 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-05-12 | 负责人变更 |
褚荣生 [退出]
|
孟庆煜 [新增]
|
5 | 2014-11-06 | 负责人变更 |
卢天崇 [退出]
|
褚荣生 [新增]
|