序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴鹤 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 刘欢 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴鹤
|
|
2 |
刘欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴鹤 [退出]
|
刘欢 [新增]
|
2 | 2016-10-28 | 监事备案 |
吴鹤 [退出]
|
刘欢 [新增]
|
3 | 2016-10-28 | 股东(****起人)认缴出资额 |
吴宝军 出资 40万人民币;吴鹤 出资 10万人民币;
|
刘欢 出资 10万人民币;吴鹤 出资 40万人民币;
|
4 | 2016-10-28 | 投资人(股权)变更 |
吴鹤;吴宝军; [退出]
|
吴鹤;刘欢; [新增]
|
5 | 2016-10-28 | 法定代表人变更 |
吴宝军
|
吴鹤
|
6 | 2015-12-09 | 联络员备案 |
|
吴宝军
|
7 | 2015-12-09 | 经营范围变更 |
加工、制造五金制品、塑料制品、汽车配件、五金冲压件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
加工、制造五金制品、塑料制品、汽车配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
8 | 2015-12-09 | 财务负责人 |
|
王春英
|
9 | 2014-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-06-02~2014-06-01
|
2004-06-02~2034-06-01
|
10 | 2013-01-06 | 法定代表人变更 |
吴宝新
|
吴宝军
|