序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 负责人变更 |
肖致明 [退出]
|
贺相林 [新增]
|
2 | 2021-07-08 | 负责人变更 |
于国旺 [退出]
|
肖致明 [新增]
|
3 | 2021-01-06 | 其他事项备案 |
朔黄铁路****展有限责任公司
|
国能朔黄铁路****展有限责任公司
|
4 | 2021-01-06 | 名称变更 |
朔黄铁路****展有限责任公司肃宁分公司
|
国能朔黄铁路****展有限责任公司肃宁分公司
|
5 | 2020-08-24 | 负责人变更 |
尹成斐 [退出]
|
于国旺 [新增]
|
6 | 2017-03-21 | 财务负责人 |
|
严智
|
7 | 2017-03-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙振乾 备案手机:*****
|
8 | 2017-03-21 | 负责人变更 |
张二田 [退出]
|
尹成斐 [新增]
|
9 | 2014-08-13 | 负责人变更 |
杨乃成 [退出]
|
张二田 [新增]
|