序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈遵诚 | 24.04213% | 961.6853万人民币 |
2 | 陈锋 | 17.12969% | 685.1876万人民币 |
3 | 刘家勇 | 15.36537% | 614.6149万人民币 |
4 | 陈航 | 15.29954% | 611.9816万人民币 |
5 | 陈恩平 | 14.40421% | 576.1685万人民币 |
6 | 陈仁耀 | 13.75905% | 550.3621万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈航
|
|
2 |
陈仁耀
|
|
3 |
王长昌
|
|
4 |
刘家勇
|
|
5 |
周传兴
|
|
6 |
陈恩平
|
|
7 |
陈遵诚
|
|
8 |
陈锋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
泊头市天河房地产开****有限公司售楼处
|
周传兴 | 2016-04-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-04 | 经营范围变更 |
房地产开****销售;建筑装饰与建材销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****销售;建筑装饰与建材销售;房屋租赁;广告设计、制作、代理、****布**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-07-05 | 地址变更 |
泊头市鼓楼街
|
河北省沧州市泊头市平安大街天河酒店南
|
3 | 2019-07-05 | 经营范围变更 |
房地产开****销售、建筑装饰与建材销售
|
房地产开****销售;建筑装饰与建材销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-07-24 | 投资人(股权)变更 |
陈遵诚 出资 730.3014万人民币;陈锋 出资 520.3542万人民币;陈恩平 出资 437.6767万人民币;陈航 出资 464.6697万人民币;周鑫 出资 367.0792万人民币; [退出]刘家勇 出资 466.9581万人民币;陈严雄 出资 232.3348万人民币; [退出]李艳 出资 362.4392万人民币; [退出]陈仁耀 出资 418.1867万人民币;
|
陈遵诚 出资 961.6853( + 31.68334% )万人民币;陈锋 出资 685.1876( + 31.67715% )万人民币;陈恩平 出资 576.1685( + 31.64249% )万人民币;陈航 出资 611.9816( + 31.7025% )万人民币;刘家勇 出资 614.6149( + 31.621% )万人民币;陈仁耀 出资 550.3621( + 31.60679% )万人民币;
|
5 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周鑫 [退出]李艳 [退出]陈仁耀陈航刘家勇
|
陈航周传兴 [新增]陈仁耀王长昌 [新增]刘家勇
|
6 | 2018-07-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈遵诚;陈锋;陈恩平;陈航;周鑫; [退出]刘家勇;陈严雄; [退出]李艳; [退出]陈仁耀;
|
陈遵诚;陈锋;陈恩平;陈航;刘家勇;陈仁耀;
|
7 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘家勇周鑫陈航李华 [退出]陈仁耀
|
陈仁耀刘家勇陈航周鑫李艳 [新增]
|
8 | 2017-11-21 | 董事备案 |
刘家勇周鑫陈航李华 [退出]陈仁耀
|
陈仁耀刘家勇陈航周鑫李艳 [新增]
|
9 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈仁耀陈航周立浩 [退出]李华刘家勇
|
周鑫 [新增]陈仁耀李华陈航刘家勇
|
10 | 2017-07-13 | 投资人(股权)变更 |
陈遵诚 出资 730.3014万人民币;陈锋 出资 520.3542万人民币;陈恩平 出资 437.6767万人民币;陈航 出资 464.6697万人民币;周立浩 出资 367.0792万人民币; [退出]刘家勇 出资 466.9581万人民币;陈严雄 出资 232.3348万人民币;李艳 出资 362.4392万人民币;陈仁耀 出资 418.1867万人民币;
|
陈遵诚 出资 730.3014万人民币;陈锋 出资 520.3542万人民币;陈恩平 出资 437.6767万人民币;陈航 出资 464.6697万人民币;周鑫 出资 367.0792万人民币; [新增]刘家勇 出资 466.9581万人民币;陈严雄 出资 232.3348万人民币;陈仁耀 出资 418.1867万人民币;李艳 出资 362.4392万人民币;
|