序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 单丽兰 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 赵灿龙 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙广红
|
|
2 |
赵灿龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-07-09 | 经营范围变更 |
危险货物运输(2类1项、第3类)(有效期至2024年6月7日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2018-07-02 | 投资人(股权)变更 |
孙广红 出资 30万人民币; [退出]单丽兰 出资 950万人民币;赵灿胜 出资 20万人民币; [退出]
|
|
4 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵灿胜 [退出]
|
|
5 | 2017-10-19 | 经营范围变更 |
危险货物运输(第3类)(有效期至2020年6月23日)
|
|
6 | 2017-01-06 | 住所变更 |
东光县大单镇工业区
|
|