序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李学成 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 任玉坤 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李学成
|
|
2 |
任玉坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-05 | 投资人(股权)变更 |
李召君 出资 5万人民币; [退出]任西德 出资 5万人民币; [退出]
|
李学成 出资 5万人民币; [新增]任玉坤 出资 5万人民币; [新增]
|
2 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任西德 [退出]
|
任玉坤 [新增]
|
3 | 2018-12-14 | 经营范围变更 |
普通货运、货运代办(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
普货运输;货运信息咨询;汽车租赁;汽车维修;大型物件运输;货物专用运输(集装箱、罐式容器)(不含危险化学品及易燃、易爆、易制毒产品运输)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-11-13 | 法定代表人变更 |
王彦立
|
李学成
|
5 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦立 [退出]
|
李学成 [新增]
|
6 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李召君 [退出]
|
王彦立 [新增]
|
7 | 2016-11-04 | 董事备案 |
李召君 [退出]
|
王彦立 [新增]
|
8 | 2016-11-04 | 经理备案 |
李召君 [退出]
|
王彦立 [新增]
|
9 | 2016-11-04 | 法定代表人变更 |
李召君
|
王彦立
|