序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沧州渤海新区第一港埠经营有限公司 | 31.42857% | 220.0万人民币 |
2 | 沧州港务集团有限公司 | 28.57143% | 200.0万人民币 |
3 | 沧州黄骅港航务工程有限公司 | 28.57143% | 200.0万人民币 |
4 | 沧州黄骅港京港房地产开****有限公司 | 11.42857% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
杨晶
|
|
3 |
张文杰
|
|
4 |
宋掌印
|
|
5 |
翟富剑
|
|
6 |
赵晖
|
|
7 |
李晓雷
|
|
8 |
张宝楼
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黄骅港城建房地产开****有限公司宾馆
|
刘军 | 2003-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟富剑赵洪波 [退出]杨晶宋掌印张文杰
|
杨晶翟富剑张文杰李军 [新增]宋掌印
|
2 | 2022-08-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2022-08-02 | 法定代表人变更 |
赵洪波
|
李军
|
4 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵洪波 [退出]
|
李军 [新增]
|
5 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宝楼魏汉成 [退出]刘星悦 [退出]
|
张宝楼赵晖 [新增]李晓雷 [新增]
|
6 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵晖 [退出]及志阳 [退出]宋掌印张文杰翟富剑
|
杨晶 [新增]张文杰宋掌印赵洪波 [新增]翟富剑
|
7 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵晖 [退出]
|
赵洪波 [新增]
|
8 | 2022-06-07 | 法定代表人变更 |
赵晖
|
赵洪波
|
9 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张文杰翟富剑赵晖李树森 [退出]宋掌印
|
张文杰宋掌印赵晖及志阳 [新增]翟富剑
|
10 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏汉成张宝楼李晓雷 [退出]
|
魏汉成张宝楼刘星悦 [新增]
|