序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯庆刚 | 80% | 80万人民币 |
2 | 李奇昌 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张燕
|
|
2 |
侯庆刚
|
|
3 |
李奇昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董金广 [退出]
|
李奇昌 [新增]
|
2 | 2022-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董海明 [退出]
|
张燕 [新增]
|
3 | 2022-07-28 | 法定代表人变更 |
董海明
|
张燕
|
4 | 2022-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董海明 [退出]
|
侯庆刚 [新增]
|
5 | 2022-07-28 | 投资人(股权)变更 |
董海明 出资 50万人民币; [退出]董金广 出资 50万人民币; [退出]
|
侯庆刚 出资 80万人民币; [新增]李奇昌 出资 20万人民币; [新增]
|
6 | 2021-05-06 | 经营范围变更 |
普通货运、货运代办(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
道路货物运输(不含危险物)、货运代办(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-06-06 | 投资人(股权)变更 |
代树海 出资 50万人民币; [退出]董金广 出资 50万人民币;
|
董海明 出资 50万人民币; [新增]董金广 出资 50万人民币;
|
8 | 2018-05-16 | 法定代表人变更 |
代树海
|
董海明
|
9 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
董海明 *** 备案手机:***
|
董海明 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代树海 [退出]
|
董海明 [新增]
|