序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王志强 | 236.0万人民币 | |
2 | 河北元康建筑工程有限公司职工持股会 | 24.93473% | 1260.7万人民币 |
3 | 张呈宝 | 271.85万人民币 | |
4 | 张文论 | 109.0万人民币 | |
5 | 刘秀梅 | 5.27314% | 266.61万人民币 |
6 | 任俊逸 | 1.50633% | 76.16万人民币 |
7 | 任俊东 | 0.75316% | 38.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
王志强
|
|
3 |
刘越
|
|
4 |
王东英
|
|
5 |
徐宏
|
|
6 |
苏志富
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北元康建筑工程有限公司吴桥分公司
|
李鹏云 | 2022-05-30 |
2 |
河北元康建筑工程有限公司高新区分公司
|
苏志富 | 2020-07-21 |
3 |
河北元康建筑工程有限公司湛江分公司
|
刘振新 | 2019-03-28 |
4 |
河北元康建筑工程有限公司沧州渤海新区分公司
|
刘宝祥 | 2019-03-25 |
5 |
河北元康建筑工程有限公司东光分公司
|
李军 | 2019-03-13 |
6 |
河北元康建筑工程有限公司新华区分公司
|
苏志富 | 2018-04-03 |
7 |
河北元康建筑工程有限公司饶阳分公司
|
金培福 | 2017-09-03 |
8 |
泊头市宏大建筑工程有限公司沼气工程分公司
|
孙占山 | 2009-10-15 |
9 |
泊头市宏大建筑工程有限公司德州分公司
|
赵茂军 | 2006-07-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-22 | 法定代表人变更 |
刘越
|
李军
|
2 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘越 [退出]
|
李军 [新增]
|
3 | 2021-02-22 | 联络员备案 |
刘越 *** 备案手机:***
|
李军 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-29 | 联络员备案 |
李军 *** 备案手机:***
|
刘越 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军 [退出]
|
刘越 [新增]
|
6 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
李军
|
刘越
|
7 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩海成 [退出]王志强刘越任月柱 [退出]张文论 [退出]
|
刘越王东英 [新增]徐宏 [新增]李军 [新增]王志强
|
8 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊敏 [退出]于学军 [退出]苏志富
|
苏志富
|
9 | 2020-11-17 | 投资人(股权)变更 |
张文论 出资 380.85万人民币;任月柱 出资 380.85万人民币; [退出]河北元康建筑工程有限公司职工持股会 出资 1260.7万人民币;王志强 出资 2652.75万人民币;张呈宝 出资 380.85万人民币;
|
张文论 出资 380.85万人民币;河北元康建筑工程有限公司职工持股会 出资 1260.7万人民币;王志强 出资 2652.75万人民币;张呈宝 出资 380.85万人民币;任俊逸 出资 76.16万人民币; [新增]任俊东 出资 38.08万人民币; [新增]刘秀梅 出资 266.61万人民币; [新增]
|
10 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩海成 [退出]
|
李军 [新增]
|