序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王子越 | 55% | 11.0万人民币 |
2 | 焦永 | 45% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦永
|
|
2 |
焦元元
|
|
3 |
尹星月
|
|
4 |
刘振良
|
|
5 |
徐全兰
|
|
6 |
马杰
|
|
7 |
李炳雪
|
|
8 |
王子越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳青 [退出]刘京艳 [退出]刘振良焦永焦元元
|
焦元元刘振良徐全兰 [新增]焦永尹星月 [新增]
|
2 | 2021-09-29 | 章程备案 |
无
|
2021-09-29
|
3 | 2021-09-29 | 经营范围变更 |
艺术/文化类培训(民办学校办学许可证有效期至2022年7月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
艺术培训(音乐、体育、美术)(民办学校办学许可证有效期至2024年9月25日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,一般经营项目,可依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马杰王子越刘静 [退出]
|
王子越马杰李炳雪 [新增]
|